If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Wenn du hinter einem Webfilter bist, stelle sicher, dass die Domänen *. kastatic.org und *. kasandbox.org nicht blockiert sind.

Hauptinhalt
Aktuelle Zeit:0:00Gesamtdauer:6:58

Video-Transkript

das 87 x 63 ausrechnen und jetzt eben nicht auf die art und weise wie du schon gelernt hast sondern mit dem distributor gesetzt und dazu überlege ich mir dass diese 63 ist ja eine 6 einer zehner stelle also 60 plus 3 und ich kann das jetzt also auch noch mal so schön schreiben 87 x x 60 plus 3 aufgepasst punkt vor strich und sie eine klammer aus nach umsätzen okay was mache ich jetzt als nächstes ich multipliziert das eben aus ich kann jetzt hier eben schreiben 87 x 60 plus 87 x 3 mache ich jetzt auch also ich nehme hier meine 87 x 60 x 60 plus 87 wieder mal 87 87 x 3 x 3 okay was mache ich jetzt als nicht als nächstes ich kann das ja auch umdrehen 87 x 60 ist er 60 x 87 und jetzt mache ich das gleiche hier nochmal was ich mir da 63 gemacht habe mache ich mir das 87 nämlich teil die 87 nämlich auf eine 80 plus 7 und dann kann ich in der nächsten zeile folgendes hin schreiben 60 mal 80 60 mal 80 muss ich dafür meine klammer nicht vergessen 80plus diese sieben plus und jetzt eben auch noch mal drei mal und noch mal die 80 plus 7 in klammer natürlich auch wieder 80 plus 7 ok so was mache jetzt als nächstes jetzt multipliziere ich wieder aus ich multipliziert also hier 60 mal 80 plus 60 mal sieben schreibe ich mir jetzt noch mal hin 60 mal 80 plus 60 wieder mal 7 und jetzt kommt die rechte seite muss ich auch wieder agieren und ihr habe ich jetzt eben wieder dreimal 80 3 x 80 plus 3 mal 7 3 mal 7 gut und das kann ich jetzt einfach ausrechnen 60 mal 80 6 x 8 gibt 48 aber aufgepasst ich habe hier 20 die muss ich ja auch wieder dran hängen habe ich eben hier die 4806 massiven gibt 42 und die null die hier dranhänge ergibt also die 420 3 x 80 gibt 240 das ist leicht und 3 mal 7 ergibt 21 und jetzt hat die ich einfach diese vier zahlen ich habe also 4800 plus 4 120 +2 140 + 21 wenn ich das jetzt alles auf hat ihre kommt hier 1 aus hier kommt acht raus hier kommt 12 und 2 gibt 14 die vier schreibe ich unten hin die einst merke ich mir und dir hier nochmal mit dazu und das ergebnis ist 5481 das schon mal das ergebnis was ich habe 5400 und 81 und jetzt denkst du dir mensch sollte es jetzt ich konnte das doch auch so schon aber ich wollte dir einfach mal zeigen das ist dass man es einfach noch mal anders rechnen kann dass man nochmal anders verteilen kann und dann eben wieder aufsummiert und dann auch auf das richtige ergebnis kommt das tier noch mal genau an was habe ich hier aus der 87 gemacht ich habe hier eine 80 80 und sieben verteilt sieben habe ich auch verteilt die habe ich nämlich hierhin verteilt und die 60 habe ich hierhin verteilt und die drei habe ich hierhin verteilt ich habe also alle zahlen miteinander verteilt ich habe also letztendlich 80 mal 60 gerechnet es kommt hier hin ich habe 80 x 3 gerechnet ich habe 60 x 7 gerechnet das kommt hier hin und ich habe drei mal sieben gerechnet das kommt hier hin ich kann mir das ganze natürlich auch noch mal anders darstellen ich nehme jetzt zum beispiel wieder meine meine 87 und schreibt dass hier noch mal so hin als 80 los die 77 und ich kann es jetzt als butter modell darstellen und nie habe ich nochmal meine 60 hier habe ich meine 60 los 3 jetzt mache ich mir ein gitter und zwar ein zwei mal zwei gitter kommt hier hin dann etwas so aussehen ok jetzt mache ich mir noch striche rein damit das eindeutig aber so ein strich und so ein strich jetzt ist es noch mal aus 60 mal 80 das haben wir hier schon gehabt es ergibt und pinsel nehmen das ergibt ja die 4860 mal sieben habe ich hier ergibt 420 3 x 80 das habe ich hier rund 240 heraus und 3 mal 7 gibt 21 und ist jetzt noch mal die gleichen zahlen wie hier unten kommt jetzt endlich das gleiche raus das einfach auch das schöne an der mathematik dass du verschiedene wege eben hast und du immer auf das gleiche ergebnis kommst du musst dir einfach nur mal überlegen wie man eben diese zahlen samt eben sich wie man die zerteilen kann verteilen kann und wie man sie am ende auch wieder zusammensetzt